Informazioni su Fikret Yildirim
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Fikret Yildirim
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Fikret Yildirim
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005247896, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ADAVENTIS INVESTMENT AG, in Döttingen, CHE-308.603.971, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2018, Publ. 4406343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yildirim, Fikret, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004568637, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
BBAG, Bautreuhand und Bauleitungs AG, bisher in Opfikon, CHE-113.607.790, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2017, Publ. 3802425).
Statutenänderung:
17.01.2019.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o trust family office yildirim, Lindenstrasse 2, 6340 Baar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yildirim, Fikret, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4406343, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
ADAVENTIS INVESTMENT AG(ADAVENTIS INVESTMENT SA), in Döttingen, CHE-308.603.971, Hauptstrasse 30, 5312 Döttingen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.07.2018.
Zweck:
Durchführung von Forschungsarbeiten (Engineering, Konzeption, Gestaltung) im Bereich erneuerbare Energien (Wasserkraft, Wind, Biogas, Batterietechnik und alle Arten von Bohrungen), insbesondere derer Entwicklung und Betrieb, Handel mit und Betrieb von Maschinen und Artikeln im Bereich erneuerbare Energien sowie alle diesbezüglichen Planungs-, Liefer- und Baudienstleistungen;
kann alle kommerziellen und industriellen Wertpapiertransaktionen durchführen, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder diese erwerben, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie Darlehen gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die letzte bekannte Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 27.07.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Yildirim, Fikret, deutscher Staatsangehöriger, in Opfikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erdogdu, Timur, von Carouge (GE), in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.