Informazioni su Jiang Ye
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jiang Ye
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005931506, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Berichtigung des im SHAB Nr. 250 vom 27.12.2023, publizierten TR-Eintrags Nr. 11249 vom 20.12.2023 HAWE Hydraulik Schweiz AG, in Buchrain, CHE-107.913.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2023, Publ. 1005919973).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ye, Jiang, chinesischer Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Grünwald (CN)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005919973, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HAWE - HYDRATEC AG, in Buchrain, CHE-107.913.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721451).
Statutenänderung:
13.12.2023.
Firma neu:
HAWE Hydraulik Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HAWE Hydraulik Suisse SA) (HAWE Hydraulik Switzerland LTD).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen brieflich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schullan, Robert Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hoechstadt/Aisch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unterstein, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Garching (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sochor, Wolfgang Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Stötten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brand, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Königsbrunn (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ye, Jiang, chinesischer Staatsangehöriger, in Grünwald (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.