Informazioni su Sebastian Brand
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Sebastian Brand
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005919973, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
HAWE - HYDRATEC AG, in Buchrain, CHE-107.913.712, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2023, Publ. 1005721451).
Statutenänderung:
13.12.2023.
Firma neu:
HAWE Hydraulik Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(HAWE Hydraulik Suisse SA) (HAWE Hydraulik Switzerland LTD).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen brieflich oder per E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schullan, Robert Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Hoechstadt/Aisch (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unterstein, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Garching (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sochor, Wolfgang Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Stötten (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brand, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Königsbrunn (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ye, Jiang, chinesischer Staatsangehöriger, in Grünwald (CN), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1722313, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
KUKA Roboter Schweiz AG, in Neuenhof, CHE-101.112.665, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2013, Publ. 1262851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brand, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6821732, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, publizierten TR-Eintrag Nr. 4'623 vom 24.04.2012. KUKA Roboter Schweiz AG, in Neuenhof, CH-400.3.015.478-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 27.04.2012, Publ. 6655922).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Augsburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: in ].