Informazioni su Claudia Wymann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Wymann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005609761, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohnbaugenossenschaft Viadukt, in Bern, CHE-137.345.959, Genossenschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549306).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Herbert, von Trub, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gräub, Sacha, von Wyssachen, in Zollikofen, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Raphael, von Rüegsau, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wymann, Claudia, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005608612, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohnbaugenossenschaft Toffematt, in Bern, CHE-434.906.917, Genossenschaft (SHAB Nr. 186 vom 24.09.2021, Publ. 1005297921). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 15.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zaugg, Herbert, von Trub, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Raphael, von Rüegsau, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wymann, Claudia, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann Häpke, Marc, von Ebnat-Kappel, in Thun, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bärtschi, Marc, von Sumiswald, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Keel Treuhand AG (CHE-105.731.264), in Bolligen, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005339990, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Wohnbaugenossenschaft Huebergass, in Bern, CHE-223.020.144, Genossenschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2021, Publ. 1005195455).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mülchi, Simone, von Bern, in Bern, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wymann, Claudia, von Lützelflüh, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Herbert, von Trub, in Bern, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herzogenbuchsee, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Burkhalter, Raphael, von Rüegsau, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Noureddine, Hussein, von Castaneda, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Marco, von Basel, in Bern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frank, Lynn, von Roggliswil, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönholzer, Ursina, von Schönholzerswilen, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.