Informazioni su Charles Marcel Wyder
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Charles Marcel Wyder
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004789257, Ufficio del registro di commercio Lucerna
Immoplaning GmbH, in Reiden, CHE-112.891.430, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2013, S.0, Publ. 1045545).
Firma neu:
Immoplaning GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 10.10.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuratli, Silvan, genannt Kuratle, von Nesslau, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Würenlos, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Wyder, Charles Marcel, von Ostermundigen und Riggisberg, in Saint-Gingolph, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Rubeli, Ulrich, von Tschugg, in Langenthal, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2800246, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prewobau AG, in Bern, CH-035.3.011.050-9, Auf gemeinnütziger Grundlage Förderung des Wohnungsbaues usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.1998, S. 4271).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyder, Charles, von Riggisberg, in Ostermundigen, Vizepräsident und Sekretär, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arn, Rudolf, von Lyss, in Schüpfen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Numero di pubblicazione: 2430498, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione Parloca Ticino, in Lugano, CH-514.7.010.118-7, promuovere la costruzione di abitazioni, Fondazione (FUSC no. 55 del 21.3.2003, pagina 13, publ. 915186).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Wyder, Charles Marcel, da Riggisberg, in Ostermundigen, membro, con firma collettiva a due.