Informazioni su Dr. Hans Wüst
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Hans Wüst
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2462025, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Baugenossenschaft für zeitgemässes Wohnen Uster, in Uster, CHE-107.451.290, Genossenschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2011, Publ. 6258944).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Hans, von Unterlangenegg, in Egg, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kübler, Thomas, von Uster, in Uster, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürler, Konrad, von Zürich und Nesslau, in Uster, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.9.901.288-5)].
Numero di pubblicazione: 4824276, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Römer Elektro AG, in Fehraltorf, CH-020.3.922.214-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 22.12.2000, S. 8778).
Firma neu:
Römer Elektro AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.11.2008 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoerschelmann, Klaus, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Hoerschelmann, Maya, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Hoerschelmann, Maya, Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wüst, Dr. Hans, von Unterlangenegg, in Gossau ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3169062, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
A. Waldvogel AG, in Wila, CH-020.3.928.130-2, Ausführung von Transporten, Erdarbeiten sowie Aufbereitung von und Handel mit Kiesmaterialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2004, S. 17, Publ. 2429350).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Dr. Hans, von Unterlangenegg, in Egg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Waldvogel-Schäfer, Mechthilde, von Buch am Irchel und Stetten SH, in Wila, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waldvogel, Peter, von Buch am Irchel, in Wila, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].