Informazioni su Erich Wolf
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Erich Wolf
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erich Wolf
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006119551, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Kornquader AG, in Chur, CHE-102.792.335, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005429403).
Statutenänderung:
22.08.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder mit diesen zusammenschliessen.
Aktien neu:
1'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 75.00 [bisher: 1'400 Namenaktien zu CHF 75.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hess, Thomas, von Winterthur und Wald (ZH), in Domleschg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs, Werner, von Lumnezia, in Trimmis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Suraua, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sax, Beat, von Obersaxen Mundaun, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Erich, von Untervaz, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005629491, Ufficio del registro di commercio Grigioni
ERWO AG, in Chur, CHE-105.981.447, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005600571).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Erich, von Untervaz, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Wolf, Mara Benita, von Untervaz, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Piera Maria, von Untervaz, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005529360, Ufficio del registro di commercio Grigioni
Schellenberg Chur AG, in Chur, CHE-110.249.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982592).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Peter, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolf, Erich, von Untervaz, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wolf, Mara Benita, von Untervaz, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolf, Piera Mara, von Untervaz, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.