Informazioni su Edgar Wirz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Edgar Wirz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1249603, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Architectum Wirz GmbH, in Wohlen AG, CHE-108.298.594, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2009, S. 1, Publ. 5323466).
Firma neu:
Architectum Wirz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Edgar, von Dürrenäsch, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wirz-Sturzenegger, Helena, von Schwellbrunn, in Wohlen AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1067517, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
taro architekten Peter Müller, in Wohlen AG, CHE-113.192.139, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2008, S. 2, Publ. 4395122).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Stephan, von Kallern, in Muri AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller Küng, Silvia, von Schmerikon, in Wohlen AG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wirz, Edgar, von Wohlen AG und Dürrenäsch, in Wohlen AG, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Fabrice Linus Alfred, von Wohlen AG, in Wohlen AG, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4889064, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Orat GmbH, in Wohlen AG, CH-400.4.017.166-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2000, S. 4365).
Statutenänderung:
09.09.2008.
Sitz neu:
Würenlingen.
Domizil neu:
Wiesenstrasse 18, 5303 Würenlingen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 09.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz, Edgar, von Dürrenäsch, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
taro architekten würenlingen ag (400.3.024.572-3), in Würenlingen, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Müller, Peter, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Christen, Marcel, von Oberdorf NW, in Wil AG, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].