Informazioni su Yves Windhäuser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Yves Windhäuser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005903453, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohlfahrtsstiftung der Bayer (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-109.714.224, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847455).
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung der Bayer (Schweiz) AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 10.10.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisi, Michel, von Niedergösgen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bäcker, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Breisach am Rhein (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Windhäuser, Yves, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004720093, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bayer (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-105.836.526, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004649706).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bäcker, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Breisach am Rhein (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Becker, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andretta, Dr. Daniela, von Horgen und Pfaffnau, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bartok, Attila, von Erlenbach (ZH), in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Bürgin, Pascal, von Basel, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleischli, Dr. Christoph, von Hohenrain, in Adliswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Heimgartner, Dr. Urs, von Augst, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Reinmann, Karl, von Dietikon, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Rimle, Dr. Richard, von Muolen, in Fraubrunnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Rotzler, Dr. Simon, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schürch, Isabelle, von Seeberg, in Frenkendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Stehrenberger, Andreas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Steiger, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil (BL), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Windhäuser, Yves, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2062199, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bauabdichtungs AG, in Urdorf, CHE-105.839.157, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2011, S. 22, Publ. 6037114).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spectrum Treuhand AG (CHE-108.040.469), in Steinhausen, Revisionsstelle [bisher: Spectrum Treuhand AG, in Küsnacht ZH];
Rexhepi, Shyrete, von Dietikon, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Windhäuser, Yves, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.