Informazioni su Dr. Wolfgang Bäcker
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Wolfgang Bäcker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006081320, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bayer Pensionskasse Schweiz, in Zürich, CHE-109.714.218, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 26.04.2024, Publ. 1006018402).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bäcker, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Breisach (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005903453, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Wohlfahrtsstiftung der Bayer (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-109.714.224, Stiftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2023, Publ. 1005847455).
Name neu:
Wohlfahrtsstiftung der Bayer (Schweiz) AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 10.10.2023 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gisi, Michel, von Niedergösgen, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bäcker, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Breisach am Rhein (DE), Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Windhäuser, Yves, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004854330, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
ARA Rhein AG, in Pratteln, CHE-109.340.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2019, Publ. 1004568786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bäcker, Dr. Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Breisach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gramberg, Dr. Dieter, von Sissach, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Severin, von Wiliberg, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Staufen im Breisgau (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin, Pascal, von Basel, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiefer, Roger, französischer Staatsangehöriger, in Champagney (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.