Informazioni su Claudia Wild
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Claudia Wild
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Claudia Wild
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1009741, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Thales Suisse SA, in Zürich, CH-020.3.020.328-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2012, Publ. 6889256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grond, Reto, von Müstair, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rogger Kirzenberger, Anna-Marie, von Basel, in Wädenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schär, Achilles, von Zürich und Wil SG, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gerber, Martin, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Delevacque, Guy, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guyot, Jean-Noel, französischer Staatsangehöriger, in Verrieres-le-buisson (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giger, Bruno, von Entlebuch, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Adrian, Serge Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Clamart (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilardoni, Patrice Marie Noël, französischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wild, Claudia, von Untersiggenthal, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster];
Benz, Beat, von Pfungen, in Illnau-Effretikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pintonello, Matteo, von Lavertezzo, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6284040, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Thales Suisse SA, in Zürich, CH-020.3.020.328-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2011, S. 26, Publ. 6045626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sales, Henri, französischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauri, Claude, von Uitikon, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Daniel, von Glarus Nord, in Stäfa, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pfäffikon];
Wild, Claudia, von Untersiggenthal, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Le Mont-sur-Lausanne].
Numero di pubblicazione: 6068452, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Sage Holding AG, in Zug, CH-170.3.019.364-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2009, S. 27, Publ. 5212486).
Firma neu:
Sage Holding AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Sage Holding SA en liquidation) (Sage Holding Ltd in liquidation).
Aktien neu:
6'891 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 6891 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.03.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zürcher, Dr. Wolfgang, von Menzingen, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Wild, Claudia, von Untersiggenthal, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].