Informazioni su Markus Wieser
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Markus Wieser
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Markus Wieser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005279232, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Stiftung Willy Fries, in Wattwil, CHE-112.168.552, Stiftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2013, S.0, Publ. 1133193).
Aufsichtsbehörde neu:
Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (CHE-113.698.580), in St. Gallen. [Anpassungen betr. Aufsichtsbehörde bzw. Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brändli, Roland, von Unterbözberg, in Steinach, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wieser, Markus, von St. Gallen, in Balzers (FL), Mitglied des Stiftungsrates, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Hans Heinrich, genannt Hansheiri, von Wald (ZH), in Ulisbach (Wattwil), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Keller, Hans Heinrich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Merz, Thomas, von Wattwil, in Wattwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Audisa AG für Wirtschaftsprüfung (CHE-113.529.865), in Wattwil, Revisionsstelle [bisher: Audisa AG für Wirtschaftsprüfung (CH-320.3.061.000-3)].
Numero di pubblicazione: HR02-1004516551, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Wieser Bauinformatik AG, in St. Gallen, CHE-101.503.161, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, Publ. 5174712).
Statutenänderung:
29.11.2018.
Firma neu:
WBI Wieser Beratung und Immobilien AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Informatik- und Beratungsdienstleistungen, insbesondere im Bauwesen. Zudem bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, das Halten und Verwalten sowie den Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen, für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese in deren ausschliesslichen Interesse liegen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und die Nutzniesser erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieser, Christoph, von St. Gallen, in St. Gallen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieser, Markus, von St. Gallen, in Balzers (FL) (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Wieser, Salome, von St. Gallen, in Zürich, Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5078208, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Trev-X AG, in St. Gallen, CH-320.3.033.308-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 28.10.2003, S. 11, Publ. 1233808).
Statutenänderung:
04.06.2009. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler Revisions AG, in St. Gallen, Revisionsstelle;
Wieser, Markus, von St. Gallen, in Balzers (FL), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.