Informazioni su Dominique Brigitte Wiese Lattion
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dominique Brigitte Wiese Lattion
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005311829, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Bureau d'ingénieurs civils Jérôme WIESE Sàrl, à Champéry, CHE-105.487.584, société à responsabilité limitée (No. FOSC 94 du 18.05.2021, Publ. 1005185275).
Inscription ou modification de personne(s):
Wiese, Jérôme, de Mont-Noble, à Collombey-Muraz, président des gérants, avec signature individuelle [précédemment: de Mont-Noble et Saint-Martin (VS), gérant, avec signature individuelle];
Wiese, Dominique Brigitte, de Mont-Noble, à Collombey-Muraz, gérante, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005185275, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Bureau d'ingénieurs civils Jérôme WIESE Sàrl, à Champéry, CHE-105.487.584, société à responsabilité limitée (No. FOSC 17 du 25.01.2017, Publ. 3305899).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Wiese née Lattion, Dominique, de Liddes, Nax, Mase et Saint-Martin VS, à Muraz (Collombey), associée, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
OTEMMA HOLDING SA (CHE-483.730.339), à Collombey-Muraz, associée, sans droit de signature, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Wiese, Jérôme, de Mont-Noble et Saint-Martin (VS), à Collombey-Muraz, gérant, avec signature individuelle [précédemment: de Nax et Saint-Martin (VS), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 150 parts sociales de CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 5439588, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Bureau d'ingénieurs civils Jérôme WIESE Sàrl, à Collombey-Muraz, CH-621.4.005.704-0, société à responsabilité limitée (FOSC no 80 du 25.04.2000, p. 2758).
Modification des statuts:
23.12.2009.
Nouvelle adresse:
Rue du Clos-Novex 57, 1868 Collombey.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir statuts.
Communications aux associés:
par écrit ou courriel. Statuts adaptés au nouveau droit. [Libération ultérieure du capital à concurrence d'un montant de CHF 10'000.-]. [biffé: Capital social libéré à concurrence de CHF 10'000.--]. Selon déclaration du 23.12.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Inscription ou modification de personnes:
Wiese, Jérôme, de Nax, Mase et Saint-Martin VS, à Muraz (Collombey), associé et gérant, avec signature individuelle, pour 150 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 15'000.--];
Wiese née Lattion, Dominique, de Liddes, Nax, Mase et Saint-Martin VS, à Muraz (Collombey), associée, sans droit de signature, pour 50 parts sociales de CHF 100.-- [précédemment: pour une part sociale de CHF 5'000.--].