Informazioni su Elena Wiedenhofer Vena
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Elena Wiedenhofer Vena
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005942966, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Caporaso AG, in Würenlingen, CHE-112.997.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005381302). [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenhofer Vena, Elena, italienische Staatsangehörige, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Turgi].
Numero di pubblicazione: HR02-1005381302, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Caporaso AG, in Würenlingen, CHE-112.997.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004784300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abbà, Dario, von Fislisbach, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenhofer Vena, Elena, italienische Staatsangehörige, in Turgi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004784300, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Caporaso AG, in Würenlingen, CHE-112.997.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tolotos AG (CHE-108.174.029), in Wettingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abbà, Dario, von Fislisbach, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiedenhofer Vena, Elena, italienische Staatsangehörige, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
MeiTreu und Partner AG (CHE-115.211.902), in Eggenwil, Revisionsstelle.