Elena Wiedenhofer Vena
residente a 5400 Baden, da Italia Mandati attuali: Caporaso AG Persone correlate: Jürg Bloch, Max Bloch, Walter Caporaso e di più Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elena Wiedenhofer Vena", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elena Wiedenhofer Vena"
Solvibilità Per rimanere aggiornato sulle ultime novità di "Elena Wiedenhofer Vena", effettua il login o registrati gratuitamente,Ora segui "Elena Wiedenhofer Vena"
|
Luoghi dove vivono persone con il nome Elena Wiedenhofer Vena
Persone con il nome Elena Wiedenhofer Vena lavorano in questi rami economici
Commercio di prodotti alimentari
Commercio di prodotti alimentari
Privato con il nome Elena Wiedenhofer Vena
Moneyhouse vi offre informazioni su oltre 4 milioni persone private. Le informazioni su persone private sono solo disponibili per membri Premium.
Ultimi comunicati FUSC: Elena Wiedenhofer Vena
Numero di pubblicazione: HR02-1005942966, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Caporaso AG, in Würenlingen, CHE-112.997.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005381302). [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenhofer Vena, Elena, italienische Staatsangehörige, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Turgi].
Numero di pubblicazione: HR02-1005381302, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Caporaso AG, in Würenlingen, CHE-112.997.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004784300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abbà, Dario, von Fislisbach, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenhofer Vena, Elena, italienische Staatsangehörige, in Turgi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004784300, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Caporaso AG, in Würenlingen, CHE-112.997.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tolotos AG (CHE-108.174.029), in Wettingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abbà, Dario, von Fislisbach, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiedenhofer Vena, Elena, italienische Staatsangehörige, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
MeiTreu und Partner AG (CHE-115.211.902), in Eggenwil, Revisionsstelle.