Informazioni su Fabian Wenger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Fabian Wenger
Ultimi comunicati FUSC: Fabian Wenger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006129587, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
iMEX Distribution GmbH, in Baltschieder, CHE-304.337.368, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 134 vom 12.07.2024, Publ. 1006083558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heldner, Francisco, von Brig-Glis, in Baltschieder, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Fabian, von Baltschieder, in Baltschieder, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR01-1005352502, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
IDH Eschigrund AG, in Baltschieder, CHE-368.627.194, Hauptstrasse 9, 3937 Baltschieder, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
20.11.2021.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf, Verkauf, Vermietung von Immobilien sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere bei der Planung, dem Bau und Unterhalt von Gebäuden sowie der Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt beteiligen. Sie kann überhaupt alle Massnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen oder demselben dienen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 20.11.2021 von Fabian und Eliane Wenger deren hälftigen Miteigentumsanteile an der Parzelle Nr. 907, Plan Nr. 9, Gemeinde Baltschieder, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 169'550.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einfachen Brief oder E-Mail an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 20.11.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wenger, Fabian, von Baltschieder, in Baltschieder, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1004641142, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Solar Oberwallis GmbH, in Stalden (VS), CHE-380.526.434, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 194 vom 07.10.2015, S.0, Publ. 2413379).
Firma neu:
Solar Oberwallis GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.05.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Fabian Wenger , Hauptstrasse 16 B, 3937 Baltschieder.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Fabian, von Baltschieder, in Baltschieder, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Abgottspon, Carlo, von Stalden (VS), in Staldenried, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Heldner, Francisco, von Brig-Glis, in Baltschieder, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Kohlbrenner, Heinz, von Gampel-Bratsch, in Hohtenn (Steg-Hohtenn), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].