Informazioni su Cornelia Weiler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cornelia Weiler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005961017, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Stiftung der Ersparniskasse Urnäsch, in Urnäsch, CHE-109.798.215, Stiftung (SHAB Nr. 95 vom 17.05.2022, Publ. 1005475538).
Urkundenänderung:
13.12.2023.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt innerhalb der Gemeinde Urnäsch - die Unterstützung gemeinnütziger Institutionen;
- die Förderung kultureller Bestrebungen;
- die Mithilfe bei Anliegen des Gemeinwohles. Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinen Erwerbszweck.
Organisation neu:
gestrichen, da nicht mehr eintragungspflichtig.
Bemerkungen neu:
Die mit Verfügung vom 23.03.2011 gewährte Befreiung von der Revisionspflicht wird mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 13.12.2023 widerrufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kürsteiner, Peter, von Gais, in Urnäsch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiler, Cornelia, von Herisau, in Urnäsch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PathFinder-Consulting AG (CHE-114.439.408), in Appenzell, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005335998, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Stiftung der Ersparniskasse Urnäsch, in Urnäsch, CHE-109.798.215, Stiftung (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455820).
Domizil neu:
c/o Stephan Walser, Mettlenweg 13, 9107 Urnäsch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nessensohn-Zwicker, Esther, von Sennwald, in Urnäsch, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ulmann, Patricia, von Appenzell, in Urnäsch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zogg, Kaspar, von Grabs, in Urnäsch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walser, Stephan, von Wald (AR), in Urnäsch, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alder, Marianne, von Urnäsch, in Urnäsch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiler, Cornelia, von Herisau, in Urnäsch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.