Informazioni su Detlef Frank Waschnick
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Detlef Frank Waschnick
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006137390, Ufficio del registro di commercio Zurigo
Verwaltungsverlag Service AG, bisher in Chur, CHE-115.813.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059760).
Statutenänderung:
16.08.2024.
Firma neu:
MI Group AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Planung, Projektierung und Realisierung von Bauten aller Art als Generalunternehmung, Erbringen von Dienstleistungen aller Art und Handel mit Waren aller Art in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen mittels Post, Telefax oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waschnick, Detlef Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanini, Marc, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005908868, Ufficio del registro di commercio Grigioni
CTI Collecttreuhandinkasso GmbH, in Chur, CHE-338.931.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084912).
Firma neu:
CTI Collecttreuhandinkasso GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waschnick, Detlef Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005009723, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
swissment AG, in Wollerau, CHE-115.813.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984214).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waschnick, Detlef Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.