Informazioni su Zoran Wanner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Zoran Wanner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005580476, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
ALENISI GmbH, bisher in Oberuzwil, CHE-225.739.097, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2021, Publ. 1005351145).
Statutenänderung:
05.10.2022.
Sitz neu:
Walzenhausen.
Domizil neu:
Platz 245, 9428 Walzenhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alexakis, Christos, von Onex, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Alexakis, Zoi, von Onex, in Münchwilen TG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wanner, Zoran, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005427910, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
"West & East" Democracy, Development, Dialog Academy, in Zürich, CHE-114.613.238, Verein (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005424635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wanner, Zoran, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004790271, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
"West & East" Democracy, Development, Dialog Academy, in Zürich, CHE-114.613.238, Verein (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678510).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feyzullazade, Afag, aserbaidschanische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feyzullazade, Nigar, von Zürich, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: aserbaidschanische Staatsangehörige, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Wanner, Zoran, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jakob, Hugo, von Rapperswil (BE), in Kallern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.