Informazioni su Alfred-Andreas Walz
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Alfred-Andreas Walz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1823357, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Mercando Green Technology AG, in Zug, CHE-114.481.764, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2010, S. 21, Publ. 5665656).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cebotari, Mihail, rumänischer Staatsangehöriger, in Bukarest (RO), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walz, Alfred-Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Mühlacker (DE), Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5665656, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Uniconnect AG, bisher in Degersheim, CH-020.3.032.905-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S. 19, Publ. 5413308).
Gründungsstatuten:
29.08.2008.
Statutenänderung:
27.04.2010.
Firma neu:
Mercando Green Technology AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bundesplatz 16, 6300 Zug.
Zweck neu:
Erfindungsorganisation, Erprobungen, Einsatz der wissenschaftlich-technischen Leistungen, inklusive Versuchs- und Industriemuster, Entwicklung und Technologietransfer sowie die wissenschaftlich-technische Dokumentation, Durchführung von wissenschaftlichen Projekten, Bau und Betrieb der technischen und anderen Innovationsarbeiten in konventionellen, Solar- und Alternativenergiequellen, Arbeiten auf vertraglicher Grundlage und Zulieferung, Erwerb, Verwaltung, Eintragung und Verkauf von Patenten und Handelszeichen, Projektbedienung, Bau- und Technische Arbeiten, Landschaftsgestaltung, Handel mit Ausrüstungen und Technologien von Solar- und Alternativenergiequellen, Export-Import von technischen Produkten und Ausrüstungen Technologien, Energieträger, Erdölprodukte und Kameraarbeit, Handel mit Engineering-Dienstleistungen, Lizenzen und Know-how;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 50'000.00.
Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Post, Telefax oder auf dem elektronischen Weg an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 29.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher);
[Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Oliver, von Weinfelden und Langnau im Emmental, in Weinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rudolf, Andreas K., von Rietheim, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cebotari, Mihail, rumänischer Staatsangehöriger, in Bukarest (RO), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walz, Alfred-Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Mühlacker (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.