Informazioni su Mathias Walti
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Mathias Walti
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1721517, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MRI Capital AG, in Zug, CHE-113.698.717, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2014, Publ. 1663001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walti, Mathias, von Malans, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mehra, Ashwath, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1284363, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
AVACO AG, in Zug, CHE-349.857.799, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2013, Publ. 7115060).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walti, Mathias, von Malans, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 943281, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
MRI Gardner AG, in Zug, CH-170.3.034.929-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2012, Publ. 6512922).
Firma neu:
MRI Gardner AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(MRI Gardner SA en liquidation) (MRI Gardner Ltd in liquidation).
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.06.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mehra, Ashwath, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walti, Mathias, von Malans, in Steinhausen, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].