Informazioni su Lukas Wälli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Lukas Wälli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005965951, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Visual Heist Society GmbH, in Thal, CHE-155.113.482, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2018, S.0, Publ. 4155223).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälli, Lukas, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher: in Los Angeles (US)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005742433, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Company Production GmbH, in Zürich, CHE-400.966.844, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2022, Publ. 1005629914).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälli, Lukas, von Ebnat-Kappel, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Michael, von Birrwil, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Graage, Christopher, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 4155223, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Visual Heist Society GmbH, bisher in Zürich, CHE-155.113.482, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2016Publ. 2815615).
Gründungsstatuten:
02.04.2012.
Statutenänderung:
17.03.2018.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Feldstrasse 9, 9425 Thal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälli, Lukas, von Ebnat-Kappel, in Los Angeles (US), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wälli, Fritz, von Ebnat-Kappel, in Thal, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Wälli, Marianne Regula, von Ebnat-Kappel, in Thal, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.