Informazioni su Bruno Wägli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bruno Wägli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3046729, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Prima-Sol AG, in Belp, CHE-108.710.347, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 13.10.2014, Publ. 1764805). [Streichung der Bemerkung betreffend Verzicht auf eine eingeschränkte Revision infolge Wahl einer Revisionsstelle.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 04.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wägli, Bruno, von Belp, in Niederscherli (Köniz), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kramer, Daniel, von Kerzers, in Interlaken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle;
Wehrli, Renate, von Küttigen, in Kappelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gerlafingen];
Wucher, Andrea Bettina, von Zürich, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3046765, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weiss + Appetito Beteiligungs AG, in Bern, CHE-107.817.853, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014, Publ. 1826381).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wägli, Bruno, von Belp, in Niederscherli (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krähenbühl, Reto, von Trubschachen, in Mühleberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degenmann, Adrian, von Montreux, in Seedorf BE, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lobsigen (Seedorf (BE)), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wehrle, Beat, von Zürich, in Gächliwil (Lüterswil-Gächliwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aebischer, Karin, von Schmitten (FR) und Bern, in Kleinbösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuenegg];
Daumann, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3024849, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Weiss + Appetito Holding AG, in Bern, CHE-105.998.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2014, Publ. 1694787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wägli, Bruno, von Belp, in Niederscherli (Köniz), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Thomas, von Rapperswil (BE), in Muntelier, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Degenmann, Adrian, von Montreux, in Seedorf BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aebischer, Karin, von Bern, in Kleinbösingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuenegg];
Wehrli, Renate, von Küttigen, in Kappelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gerlafingen];
Wucher, Andrea Bettina, von Zürich, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.