Informazioni su Jean-Luc Vuagniaux
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jean-Luc Vuagniaux
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1719519, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft LinquaCert, in Bern, CHE-110.296.529, Genossenschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2013, Publ. 1121119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, René, von Küssnacht am Rigi, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vuagniaux, Jean-Luc, von Vucherens, in Borex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer + Partner Treuhand AG (CHE-102.731.718), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: Fuhrer + Partner Treuhand AG (CH-092.4.000.286-3)].
Numero di pubblicazione: 6643848, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
VINIHARASS Genossenschaft, bisher in Bern, CH-035.5.014.756-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2010, S. 5, Publ. 5799556).
Gründungsstatuten:
28.02.1964.
Statutenänderung:
30.03.2012.
Sitz neu:
Aadorf.
Domizil neu:
c/o Urs Schweingruber, Schulbergstrasse 21, 8357 Guntershausen bei Aadorf.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneiter, Michel, von Amsoldingen, in Mont-sur-Rolle, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roy, Dominique Marie Philippe, von Pleujouse, in Chamoson, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Daellenbach, Ernest, von Linden und Zürich, in Avry-sur-Matran , Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Matthias, von Bussnang, in Meggen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salamin, Christian, von Anniviers, in Veyras, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruaz, Alain, von L'Isle, in Gilly, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balmer, Michael, von Mühleberg, in Berlingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vuagniaux, Jean-Luc, von Vucherens, in Borex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balmer-Etienne AG (CH-100.3.004.354-1), in Luzern, Revisionsstelle;
Schweingruber, Urs, von Rüeggisberg, in Guntershausen bei Aadorf (Aadorf), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3647978, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
beverlog - einkaufsgenossenschaft der getränkebranche, in Bern, CH-035.5.032.485-1, Vermittlung günstiger Konditionen als Selbsthilfeorganisation durch gemeinsamen Einkauf oder durch eigene Handelstätigkeit usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 222 vom 18.11.2003, S. 2, Publ. 1265118).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Badoux, Henri Olivier, von Aigle, in Aigle, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Froidevaux, Daniel, von Le Noirmont, in Tolochenaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab, Fredi, von Kerzers, in Kerzers, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach, Ernest, von Linden, in Avry, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vuagniaux, Jean-Luc, von Vucherens, in Borex, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.