Informazioni su Emanuel Vournelis
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Emanuel Vournelis
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004822285, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Alltrade AG, in Dübendorf, CHE-106.817.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2020, Publ. 1004799276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vournelis, Georgios, griechischer Staatsangehöriger, in Männedorf, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vournelis, Emanuel, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: griechischer Staatsangehöriger].
Numero di pubblicazione: HR02-1004571519, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Traum Motorsport AG, in Uster, CHE-398.495.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019561).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vournelis, Emanuel, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4019561, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
TRAUM MOTORSPORT SA, bisher in Chiasso, CHE-398.495.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 17.11.2014).
Statutenänderung:
22.12.2017.
Firma neu:
Traum Motorsport AG.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Pfäffikerstrasse 36, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Garagenbetrieb, Handel für Autos und Motorräder inkl. Ersatzteilen und Rennstreckenbetreuung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 11.11.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Con dichiarazione del 11.11.2014 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Garella, Chiara, italienische Staatsangehörige, in Mönchaltorf, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Di Paola, Claudio, von Uster, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Vournelis, Emanuel, von Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.