Informazioni su Dorothee Voser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dorothee Voser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005953887, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Christliche Schule Linth, in Kaltbrunn, CHE-108.245.592, Verein (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2023, Publ. 1005694726).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Voser, Dorothee, von Neuenhof, in Kaltbrunn, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüttimann, Claudia, von Flums, in Benken SG, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005516539, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Christliche Schule Linth, in Kaltbrunn, CHE-108.245.592, Verein (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005087209).
Statutenänderung:
13.06.2022.
Zweck neu:
Der Verein hat einen ausschliesslich ideellen Zweck und ist politisch und konfessionell unabhängig. Der Verein bezweckt den Betrieb einer Primar- und Oberstufenschule sowie eines Kindergartens für Kinder und Jugendliche im Volksschulalter als Tagesschule. Der Verein kann weitere Lernprogramme anbieten sowie eine Kindertagesstätte oder ein Internat betreiben. Der Schulbetrieb hat zum Zweck, die Kinder und Jugendlichen zur Ehrfurcht vor dem dreieinigen Gott und zu lebenstüchtigen, reifen Menschen zu erziehen. Namentlich umfassen die Schulziele - basierend auf dem kantonalen Lehrplan neben der leistungsorientierten, kindergerechten Vermittlung von Wissen sowie musischen und körperlichen Fertigkeiten auch die Erziehung der Kinder und Jugendlichen zu selbständigen, gemeinschaftsfähigen und verantwortungsbewussten Persönlichkeiten. Der Verein kann Schulen mit gleicher Ausrichtung in weniger entwickelten Ländern unterstützen. Der Verein ist nicht gewinnstrebig und entrichtet keine geldwerten Leistungen an die Vereinsmitglieder. Der Verein kann sich an Unternehmen und Gesellschaften beteiligen und diese finanzieren, Grundeigentum erwerben, halten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die dem Betrieb gemäss 3 Absatz 2 dienen. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mannhart, Walter, von Flums, in Kaltbrunn, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läderach, Jürg, von Worb, in Tuggen, Mitglied des Vorstandes, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser, Othmar, von Neuenhof, in Kaltbrunn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausmann, Josua, von Schafisheim, in Kaltbrunn, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Voser, Dorothee, von Neuenhof, in Kaltbrunn, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005087209, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Christliche Schule Linth, in Kaltbrunn, CHE-108.245.592, Verein (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004680105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Anna-Rosa genannt Annarös, von Moosleerau, in Kaltbrunn, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schuppli, Jürg Hans, von Gachnang, in Kaltbrunn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Voser, Dorothee, von Neuenhof, in Kaltbrunn, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Hunziker, Urs, von Schaffhausen, in Kaltbrunn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.