Informazioni su Werner Vontobel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Werner Vontobel
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Werner Vontobel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2797879, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Genossenschaft Elektra Hatswil, in Hefenhofen, CHE-102.095.236, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 03.08.2012, Publ. 6795750).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Werner, von Wald ZH, in Hefenhofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Ruedi, von Mönchaltorf, in Hefenhofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lieberherr, René, von Urnäsch, in Hefenhofen, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 5046806, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Elektra Hatswil, in Hefenhofen, CH-440.5.005.141-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 198 vom 12.10.2007, S. 14, Publ. 4151152).
Statutenänderung:
28.11.2007.
Zweck neu:
Erstellung und Betrieb einer Verteilungsanlage zum Bezug und zur Abgabe elektrischer Energie im Gebiet der Weiler Chressibuech, Hatswil, Moos und Tohueb.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Papst, Urs, von Wäldi, in Hatswil (Hefenhofen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vontobel, Werner, von Wald ZH, in Hefenhofen, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar];
Lieberherr, René, von Urnäsch, in Hefenhofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2533538, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Elektra Hatswil, in Hefenhofen, CH-440.5.005.141-6, Unterhalt und Betrieb der Verteilungsanlagen zum Bezug elektrischer Energie von Elektrizitätswerk des Kantons Thurgau. Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.1989, S. 2912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhart, Gottfried, von Rüegsau, in Hefenhofen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Erwin, von Gontenschwil, in Hefenhofen, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gamper, Egon, von Stettfurt, in Hefenhofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Papst, Urs, von Wäldi, in Hatswil (Hefenhofen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar];
Vontobel, Werner, von Wald ZH, in Hefenhofen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauert, Alfred, von Grossaffoltern, in Romanshorn, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung;
Locher, Rainer, von Güttingen, in Hefenhofen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.