Informazioni su Erwin Von Rickenbach
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Erwin Von Rickenbach
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7177212, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Kirschenverwertungsgenossenschaft Innerschwyz, in Steinen, CH-130.0.001.582-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2000, S. 725).
Statutenänderung:
18.02.2013.
Domizil neu:
bei Beat Schuler, Rossberg-Stalden, 6422 Steinen. Gemäss Erklärung vom 18.2.2013 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mettler, Karl, von Ingenbohl, in Steinen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Abegg, Albert, von Arth, in Steinerberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holdener, Peter, von Oberiberg, in Steinen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Josef, von Schwyz, in Steinen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marty, Karl, von Steinerberg, in Steinerberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abegg, Peter, von Steinerberg, in Steinerberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dettling, Othmar, von Lauerz, in Lauerz, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schuler, Karl, von Sattel, in Steinerberg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Rickenbach, Erwin, von Steinerberg, in Steinen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schuler, Beat, von Steinen, in Steinen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6691990, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Viehzuchtgenossenschaft Steinen, in Steinen, CH-130.0.001.650-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 12.07.1945, S. 1651).
Firma neu:
Viehzuchtgenossenschaft Steinen in Liquidation.
Domizil neu:
bei Erwin von Rickenbach, Gütsch, 6422 Steinen. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.4.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Rickenbach, Erwin, von Steinerberg, in Steinen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 6460878, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
zuger-rigi-chriesi AG, in Cham, CH-170.3.036.380-3, Bergackerstrasse 42, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.11.2011, 09.12.2011.
Zweck:
Fördert die Verbesserung der Wertschöpfung aus Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Kirschen, Kirschenprodukten und Dienstleistungen mit Bezug zur Kirsche aus der Region Zug-Rigi, setzt sich ein für die Erhaltung, Pflege und Nutzung der landschaftsprägenden Kirschen-Hochstammbäume;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.00. Die Gesellschaft verfügt über ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen:
Suter, Louis, von Hünenberg und Zug, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberhard, Anton, von Schwyz, in Merlischachen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heini, Bruno, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Xaver, von Weggis und Adligenswil, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Roman, von Bichelsee-Balterswil, in Freienstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Rickenbach, Erwin, von Steinerberg, in Steinen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen Treuhand (CH-120.1.000.587-0), in Altdorf UR, Revisionsstelle.