Informazioni su Louis Suter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Louis Suter
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Louis Suter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3192617, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft PROVEROS, in Sursee, CHE-113.992.915, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, Publ. 7211478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Louis, von Hünenberg und Zug, in Hünenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seeholzer, Adrian, von Küssnacht (SZ), in Hohenrain, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Thali, Markus, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6460878, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
zuger-rigi-chriesi AG, in Cham, CH-170.3.036.380-3, Bergackerstrasse 42, 6330 Cham, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
18.11.2011, 09.12.2011.
Zweck:
Fördert die Verbesserung der Wertschöpfung aus Produktion, Verarbeitung und Vermarktung von Kirschen, Kirschenprodukten und Dienstleistungen mit Bezug zur Kirsche aus der Region Zug-Rigi, setzt sich ein für die Erhaltung, Pflege und Nutzung der landschaftsprägenden Kirschen-Hochstammbäume;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 500.00. Die Gesellschaft verfügt über ein genehmigtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen:
Suter, Louis, von Hünenberg und Zug, in Hünenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberhard, Anton, von Schwyz, in Merlischachen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heini, Bruno, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Xaver, von Weggis und Adligenswil, in Weggis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Roman, von Bichelsee-Balterswil, in Freienstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Rickenbach, Erwin, von Steinerberg, in Steinen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen Treuhand (CH-120.1.000.587-0), in Altdorf UR, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 4261140, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Genossenschaft PROVEROS, in Sursee, CH-100.5.788.399-0, c/o Fenaco, Obstfeldstrasse 1, 6210 Sursee, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
6.12.2007.
Zweck:
Interessenwahrung ihrer Mitglieder im Bereich der Produktion und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen in gemeinsamer Selbsthilfe.
Anteilscheine:
Anteilscheine zu CHF 500.--.
Haftung/Nachschusspflicht:
Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen.
Pflichten:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein von CHF 500.-- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Suter, Louis, von Hünenberg und Zug, in Hünenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stocker, Xaver, von Eschenbach LU, in Eschenbach LU, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Josef, von Ebikon, in Hünenberg, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lütolf Hofstetter, Marie-Therese, von Egolzwil, in Wolhusen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seeholzer, Adrian, von Küssnacht SZ, in Hohenrain, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiger, Christian, von Büron, in Büron, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.