Informazioni su Michael von Bergen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michael von Bergen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2702823, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Real MGT AG, in Mettmenstetten, CHE-186.184.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2015, Publ. 2138667).
Statutenänderung:
17.12.2015.
Sitz neu:
Affoltern am Albis.
Domizil neu:
Moosbachstrasse 1, 8910 Affoltern am Albis.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Facility-Management, Vermittlung, Beratung und Projektleitung sowie den Betrieb von Immobilien. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, erstellen, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Sie kann darüber hinaus Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Aktionäre, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Bergen, Michael, von Schattenhalb, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2373411, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Raststätte Knonaueramt AG, in Affoltern am Albis, CHE-139.694.891, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2015, Publ. 2108729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Bergen, Michael, von Schattenhalb, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strauss, Alfred, von Baden, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Manfred, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2138667, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Real MGT AG, in Mettmenstetten, CHE-186.184.294, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2015, Publ. 2021451).
Statutenänderung:
27.04.2015.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt generell die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Management, Beratung und Projektleitung sowie den Betrieb von Unternehmungen oder Geschäftseinheiten für Dritte. Die Gesellschaft erbringt einerseits insbesondere Dienstleistungen im Immobilienbereich, tritt als Immobilienmäklerin und -vermittlerin auf und kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, erstellen, belasten, veräussern und verwalten. Andererseits bezweckt die Gesellschaft namentlich auch den Betrieb von Autobahnraststätten mit Tankstellen, Convenience-Shops, Kiosken, Restaurants, Ladengeschäften, Blumengeschäften sowie übrigen Betrieben aller Art, auch im Auftrag Dritter. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 23.01.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Suter, Manfred, von Mettmenstetten, in Mettmenstetten, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
von Bergen, Michael, von Schattenhalb, in Affoltern am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Lohmann, Thomas, von Aeschi bei Spiez, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Argo Consilium AG (CHE-106.829.049), in Stäfa, Revisionsstelle.