Informazioni su Rudolf Vollenweider
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Rudolf Vollenweider
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1500983, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rüssli Architekten AG, in Luzern, CHE-102.431.682, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, Publ. 6541622).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vollenweider, Rudolf, von Mettmenstetten, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erich Portmann Treuhand & Steuerberatung (CHE-115.849.619)[CH-100.1.791.711-6], in Kriens, Revisionsstelle [bisher: Erich Portmann Treuhand & Steuerberatung (CH-100.1.791.711-6)].
Numero di pubblicazione: 6252162, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rüssli Architekten AG, in Luzern, CH-100.3.019.815-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2010, S. 12, Publ. 5508898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revia Revisions- und Beratungs AG, in Kriens (CH-100.3.013.088-6), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüssli, Justin, von Luzern und Kriens, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bühlmann, Hubert, von Kriens und Hochdorf, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Rüssli, Heidi, von Luzern und Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rüssli, Walter, von Luzern und Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Vollenweider, Rudolf, von Mettmenstetten, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erich Portmann Treuhand & Steuerberatung (CH-100.1.791.711-6), in Kriens, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 794314, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Rüssli Architekten AG, in Luzern, Projektierung, Realisierung und Bewirtschaftung von Hochbauten, Raumplanungen, Beratungen und Gutachten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2001, S. 5729).
Statutenänderung:
19.12.2002.
Zweck neu:
Projektierung, Realisierung und Bewirtschaftung von Hochbauten, Raumplanungen, Beratungen und Gutachten;
Handel mit Beteiligungen und Liegenschaften;
Vornahme von Finanz- und Leasinggeschäften;
Abschluss und Vermittlung von Lizenzverträgen;
Handel mit und Verwertung von Patenten.
Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 50.-- [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vollenweider, Rudolf, von Mettmenstetten, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüssli, Justin, von Luzern und Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kriens und Luzern, in Kriens, Sekretär, mit Einzelunterschrift];
Rüssli, Walter, von Luzern und Kriens, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kriens und Luzern, in Kriens, mit Einzelunterschrift];
Rüssli, Heidi, von Luzern und Kriens, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Kriens und Luzern, in Kriens, mit Einzelunterschrift].