Informazioni su Ernst Vogt
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Vogt
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4274549, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft Immobilien-Finanzierung für alle GIFFA, in Zürich, CHE-109.334.703, Genossenschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2011, Publ. 6220670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogt, Ernst, von Mandach, in Gebenstorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Roger, von Fribourg, in Höri, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2259132, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gastretto GmbH, in Gebenstorf, Handel und Verkauf von Kaffee, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2002, S. 1, Publ. 699990).
Statutenänderung:
30.04.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Celik, Deniz Cem, türkischer Staatsangehöriger, in Brugg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogt, Ernst, von Mandach, in Gebenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].
Numero di pubblicazione: 699990, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Gastretto GmbH, in Gebenstorf, Oberriedenstrasse 67, 5412 Gebenstorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
9.10.2002.
Zweck:
Handel mit und Verkauf von Kaffee, kaffeeähnlichen Produkten, Handel mit und Verkauf von hauptsächlich artverwandten Maschinen und Zubehören sowie Handel mit Waren aller Art und Durchführung sämtlicher damit zusammenhängenden kommerziellen, industriellen und finanziellen Transaktionen;
kann sich an ähnlichen oder anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben, Liegenschaften aller Art erwerben, unterhalten und verkaufen sowie Zweigniederlassungen errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Vogt, Ernst, von Mandach, in Gebenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Celik, Deniz Cem, türkischer Staatsangehöriger, in Brugg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.