Informazioni su Robert Völker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Robert Völker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005401189, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Adullam-Stiftung Basel, in Basel, CHE-105.943.493, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005065639).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Völker, Robert, von Basel, in Bettingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuppli, Andreas, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004673447, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Rehab Basel AG, in Basel, CHE-108.504.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2017, Publ. 3617621).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Völker, Robert, von Basel, in Bettingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ludwig-Hagemann, Dr. Ruth, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Urs, von Reigoldswil, in Niederdorf, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rindlisbacher, Margrit, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frey, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheinfelden, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hund-Georgiadis, Dr. Margret, deutsche Staatsangehörige, in Riehen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Heike, deutsche Staatsangehörige, in Müllheim (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Sabine, deutsche Staatsangehörige, in Staufen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2919943, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Rehab Basel AG, in Basel, CHE-108.504.575, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2014, Publ. 1596097).
Statutenänderung:
14.06.2016.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Sacheinrichtungen gemäss Vertrag vom 21.08.1996 und Inventar vom 08.08.1996 zum Preis von CHF 614'820.--, wofür 490 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 124'820.-- als Forderung gutgeschrieben werden.]. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Selbständiges, maximal 27'000 Quadratmeter fassendes, auf der Liegenschaft des Grundbuches Basel Sektion I Parzelle 418 9 begründetes Baurecht, zu einem jährlichen Baurechtszins von maximal CHF 1'134'000.--.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Koller, Prof. Dr. Heinrich, von Willisau, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Fritz, von Basel und Gelterkinden, in Basel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Völker, Robert, von Basel, in Bettingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Brändlin, Daniel, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.