Informazioni su Giacomo Viviani
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Giacomo Viviani
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005092678, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Fondazione ECAP, in Zürich, CHE-105.922.835, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2020, Publ. 1004827879).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Viviani, Giacomo, von Massagno, in Losone, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lurati, Saverio, von Canobbio, in Canobbio, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Cesare, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in L'Aquila (IT), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Perret Ducommun, Cristina Laura, von Neuchâtel, in Neuchâtel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärer Rennenkampff, Corinne Debora, von Busswil bei Melchnau, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jahreiss-Montagnani, Fiammetta Leonella, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moretto, Mauro Domenico, von Bern, in Bern, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Docourt Ducommun-dit-Boudry, Martine, von Porrentruy, in Neuchâtel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4224015, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Fondazione Orchidea, in Locarno, CHE-103.724.187, fondazione (Nr. FUSC 231 del 28.11.2016, Pubbl. 3187597).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ruffa, Felice, da Pollegio, in Giubiasco, presidente, con firma collettiva a due;
Cassina, Aldo, da Agno, in Gordola, vice-presidente, con firma collettiva a due;
Briccola, Carlo, da Mendrisio, in Brione sopra Minusio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente;
Viviani, Giacomo, da Massagno, in Losone, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Vismara, Michele, da Mendrisio, in Cagiallo (Capriasca), presidente, con firma collettiva a due [finora: da Besazio, in Sala Capriasca (Capriasca), membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente];
Fornaroli, Carmilito, da Novaggio, in Lodrino (Riviera), vice-presidente, con firma collettiva a due;
Postizzi, Marco, da Locarno, in Minusio, membro, con firma collettiva a due con il presidente o il vice-presidente.
Numero di pubblicazione: 3160607, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
Associazione Opera Prima, in Monteceneri, CHE-109.242.857, associazione (FUSC no. 107 del 06.06.2013, Pubbl. 7217258).
Statuti modificati:
04.06.2012, 04.02.2013, 28.09.2015.
Nuovo scopo:
L'associazione Opera Prima ha lo scopo di: a) promuovere il mantenimento a domicilio attraverso il collocamento di badanti, l'erogazione di prestazioni di economia domestica e il prestito di personale b) promuovere l'integrazione delle donne straniere e reinserire donne svizzere a rischio d'emarginazione nel tessuto socio-economico, per il tramite delle attività indicate al punto a), attraverso la formazione e favorendo i rapporti umani tra le diverse culture. L'Associazione è aconfessionale, apartitica e non persegue fini di lucro.
Nuovi mezzi:
contributi sociali, entrate derivanti dalle varie attività svolte, da eventuali contributi pubblici e parastatali e da donazioni, legati ed altri lasciti. [radiati: Mezzi: Contributi sociali annui decisi dall'assemblea, contributi, donazioni di persone fisiche e giuridiche ed enti.].Nuova organizzazione: [finora Organizzazione: l'assemblea generale e il comitato composto da 3 a 11 membri.].
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Orelli Vassere, Chiara, da Bedretto, in Lugano, membro, con firma collettiva a due;
Bednarz, Furio, cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Fideconto Revisioni SA (CHE-101.596.286), in Bellinzona, ufficio di revisione;
Ghidotti, Fabrizio, da Lugano, in Davesco-Soragno (Lugano), membro, con firma collettiva a due;
Viviani, Giacomo, da Massagno, in Losone, membro, con firma collettiva a due.