Informazioni su Manuela Vicari
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Manuela Vicari
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2630725, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LP Suisse Capital Management AG, in Zürich, CHE-334.802.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 28.01.2016, Publ. 2624761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vicari, Manuela, von Ponte Tresa, in Caslano, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2291131, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
LP Suisse Capital Management AG, in Zürich, CHE-334.802.418, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2015, Publ. 2186487). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 19.05.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vicari, Manuela, von Ponte Tresa, in Caslano, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fides Experta AG (CHE-141.060.170), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6092056, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
INSAM - Insubriasuisse Asset Management SA, in Lugano, CH-514.3.025.422-6, società anonima (FUSC no. 11 del 17.01.2011, p. 17, Pubbl. 5987468).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Vicari, Manuela, da Ponte Tresa, in Caslano, vice-direttore, con firma collettiva a due.