Informazioni su Josef Vetter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Josef Vetter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005905228, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Vetter AG, Wil, in Wil (SG), CHE-243.388.185, St. Gallerstrasse 58c, 9500 Wil SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Hoch- und Tiefbauten, Transporte, Handel, Vermittlung und Verwaltung von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Firmen und Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Keller, Roland, von Weinfelden, in Tägerwilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetter, Urs, von Lommis, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Grob, Martin, von Neckertal, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetter, Eduard, von Lommis, in Wiezikon b. Sirnach (Sirnach), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetter, Josef, von Lommis, in Lommis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), in Zürich, Revisionsstelle;
Hinder, Max, von Wilen (TG), in Bronschhofen (Wil (SG)), mit Einzelprokura.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Raiffeisenbank Tobel, in Tobel-Tägerschen, Im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen Bankgeschäfte tätigen. Genossenschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2001, S. 3569).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetter, Josef, von Lommis, in Lommis, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Adolf, von Freienstein-Teufen, in Tägerschen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Roland, von Freienstein-Teufen, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bulgheroni, Peter, von Mörschwil, in Buch bei Märwil (Affeltrangen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Consu-Bau AG, bisher in W i l e n T G, Durchführung von Generalunternehmungsverträgen, Kauf und Verkauf von Immobilien sowie Erwerb und Verkauf von Patenten usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.1994, S. 4316).
Statutenänderung:
5.07.1999.
Sitz neu:
T o b e l - T ä g e r s c h e n.
Domizil neu:
Egglerstrasse 13, 9555 Tobel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetter, Markus, von Lommis, in Wilen bei Wil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetter, Eduard, von Lommis, in Wil SG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vetter, Josef, von Lommis, in Lommis, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Josef, von Affeltrangen, in Tobel (Tobel-Tägerschen), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tobel, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hug, Irma, von Affeltrangen, in Tobel (Tobel- Tägerschen), mit Einzelprokura.