Informazioni su Roland Bachmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roland Bachmann
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Roland Bachmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006057611, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Ad. Bachmann AG, in Tobel-Tägerschen, CHE-308.380.363, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005810313).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhalter, Lukas, von Bolligen, in Liebefeld (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Roland, von Freienstein-Teufen, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid, Jürg, von Mühleberg, in Dieterswil (Rapperswil (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Hans-Peter, von Freienstein-Teufen, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005269044, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Raiffeisenbank Münchwilen-Tobel Genossenschaft, in Tobel-Tägerschen, CHE-107.096.384, Genossenschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Roland, von Freienstein-Teufen, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brändli, Cynthia, von Wädenswil, in Münchwilen TG, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hubmann, Rolf, von Tobel-Tägerschen, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dahinden, Simon, von Weggis, in Eschlikon TG (Eschlikon), Vorsitzender der Bankleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wängi];
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle;
Russ, Lara, von Neunforn, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1004519011, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Ad. Bachmann AG, in Tobel-Tägerschen, CHE-308.380.363, Wilerstrasse 6, 9554 Tägerschen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
07.12.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Traktoren, Maschinen, Geräten und Fahrzeugen aller Art sowie den Betrieb einer Reparatur- und mechanischen Werkstatt. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verkaufen und belasten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.00.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 07.12.2018 und Bilanz per 30.06.2018 Aktiven von CHF 2'624'157.32 und Passiven von CHF 1'384'325.94, wofür 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zugeteilt und CHF 739'831.38 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Einberufungen und Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Bachmann, Roland, von Freienstein-Teufen, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Adolf, von Freienstein-Teufen, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Hans-Peter, von Freienstein-Teufen, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bachmann, Kurt, von Freienstein-Teufen, in Eschlikon TG (Eschlikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
OBT AG (CHE-334.233.957), in Weinfelden, Revisionsstelle;
Baumann, Matthias, von Bürglen (TG), in Wildhaus (Wildhaus-Alt St. Johann), mit Kollektivunterschrift zu zweien.