Informazioni su Stéphane Dominique Varone
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Stéphane Dominique Varone
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005774563, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation pour la sauvegarde du patrimoine historique de Drône, à Savièse, CHE-115.098.273, fondation (No. FOSC 60 du 25.03.2011, p.0, Publ. 6093060).
Nouvelle adresse:
c/o Lucien Zuchuat, Rue de la Combettaz 14, 1965 Savièse.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dubuis, François, de Savièse, à Savièse, président, avec signature collective à deux;
Varone, Stéphane, de Savièse, à Savièse, membre, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Zuchuat, Lucien, de Savièse, à Savièse, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Nabais Clemente, Sabine, de Anniviers, à Savièse, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005658180, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
AZ Electricité Sàrl, à Sion, CHE-104.188.676, société à responsabilité limitée (No. FOSC 43 du 03.03.2020, Publ. 1004843894).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Varone, Stéphane, de Savièse, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Jollien, Christophe, de Savièse, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2053839, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Sanifer Sàrl, à Sion, CHE-103.814.672, société à responsabilité limitée (No. FOSC 109 du 10.06.2002, p. 16, Publ. 504112).
Modification des statuts:
16.01.2015.
Nouveau but:
L'exploitation d'une entreprise de ferblanterie, couverture, appareillage, installations sanitaires et chauffage (cf. statuts pour but complet).
Nouveaux faits qualifiés:
[biffé: La société reprend au sens de l'article 824 CO les actifs et passifs, selon bilan au 31.12.1998, de la société anonyme 'Sanifer SA', soit un actif de CHF 330'768,15 et un passif envers les tiers de CHF 261'227,80, soit un actif net de CHF 69'540,35.].Nouvel organe de publication: FOSC.
Nouvelles communications:
Communication aux associés: par écrit ou par courriel. [biffé: Capital social entièrement libéré].Personne(s) et signature(s) radiée(s): Follonier, Germain, de Mase, à Mase, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour une part sociale de CHF 17'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Varone, Stéphane, de Savièse, à Savièse, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 500 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: associé et gérant avec signature collective à deux et avec une part sociale de CHF 33'000.00]. Selon déclaration du 16.01.2015, il est renoncé à un contrôle restreint. [Adaptation au nouveau droit de la Sàrl].