Informazioni su François Dubuis
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome François Dubuis
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: François Dubuis
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005774563, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation pour la sauvegarde du patrimoine historique de Drône, à Savièse, CHE-115.098.273, fondation (No. FOSC 60 du 25.03.2011, p.0, Publ. 6093060).
Nouvelle adresse:
c/o Lucien Zuchuat, Rue de la Combettaz 14, 1965 Savièse.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dubuis, François, de Savièse, à Savièse, président, avec signature collective à deux;
Varone, Stéphane, de Savièse, à Savièse, membre, secrétaire, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Zuchuat, Lucien, de Savièse, à Savièse, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Nabais Clemente, Sabine, de Anniviers, à Savièse, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005223945, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
François DUBUIS, Carrelages SA, à Sion, CHE-114.331.047, société anonyme (No. FOSC 84 du 01.05.2020, Publ. 1004881690).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dubuis, François, de Savièse, à Savièse, membre du conseil, avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: 6093060, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation pour la sauvegarde du patrimoine historique de Drône, à Savièse, CH-626.7.002.925-9, fondation (No. FOSC no 185 du 24.09.1998, p. 6597).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Debons, Gérard, de Savièse, à Drône (Savièse), président du conseil, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Dubuis, François, de Savièse, à Savièse, président, avec signature collective à deux [précédemment: de Jean-Adrien, à Drône (Savièse), secrétaire du conseil avec signature collective à deux];
Varone, Stéphane, de Savièse, à Savièse, membre et secrétaire, avec signature collective à deux.