Informazioni su Michel Vanello
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Michel Vanello
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005363439, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
Association Lukla-Chaurikharka, à Val de Bagnes, CHE-114.586.475, association (No. FOSC 4 du 07.01.2021, Publ. 1005066353).
Modification des statuts:
26.06.2021.
Nouvelle adresse:
Route de Bruson 68, 1934 Bruson.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Greiner, René, de Genève, à Mase (Mont-Noble), membre, avec signature collective à deux;
Alò, Mariatina, citoyenne italienne, à Denges, membre du comité, sans droit de signature;
Bertholet, Denis, de Rougemont, à Orsières, membre du comité, sans droit de signature;
Michellod, Céline, de Leytron, à Leytron, membre du comité, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Coppey, Véronique, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, présidente du comité, avec signature collective à deux [précédemment: de Bagnes, à Bagnes];
Vanello, Michel, de Zürich, à Mont-Noble, membre du comité, sans droit de signature.
Numero di pubblicazione: HR02-1004505430, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
IR3 Institut de Radiologie des trois Lacs SA, à Gampelen, CHE-407.373.852, société anonyme (No. FOSC 224 du 17.11.2017, Publ. 3875947).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Passaplan, Luc, de Hauteville, à Châtel-St-Denis (Châtel-Saint-Denis), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Vanello, Michel, de Zürich, à Préverenges, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
AFS Atlas Fiduciary Services AG (CHE-110.256.636), à Baar, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Bougamra, Iheb, ressortissant tunisien, à Vaumarcus (La Grande Béroche), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Derrouis, Sofiane, ressortissant français, à Corcelles NE (Corcelles-Cormondrèche), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Perrin, Jacques, de Val-de-Travers, à Vauffelin (Sauge), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Öksüz, Mehmet, ressortissant allemand, à St-Blaise (Saint-Blaise), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Audit Transjurane SA (CHE-102.252.151), à Delémont, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 3875947, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
IR3 Institut de Radiologie des trois Lacs SA, à Gampelen, CHE-407.373.852, société anonyme (No. FOSC 66 du 06.04.2016, Publ. 2762317).
Inscription ou modification de personne(s):
Morel, Benoît, ressortissant français, à Courgevaux, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Passaplan, Luc, de Hauteville, à Châtel-St-Denis (Châtel-Saint-Denis), membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux];
Vanello, Michel, de Zürich, à Préverenges, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature collective à deux].