Informazioni su Russ Bradley
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Russ Bradley
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005805689, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation les Enfants d'abord, à Lens, CHE-113.465.047, fondation (No. FOSC 26 du 08.02.2021, Publ. 1005094995).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Van Vleck Bradley, Russ, de Zermatt, à Lens, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Biner Bradley, Catherine, de Zermatt, à Lens, présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, secrétaire, avec signature collective à deux];
Van Vleck Bradley, Julia, de Zermatt, à Lens, membre et secrétaire du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Bradley-Neubauer, Alexander, de Zermatt, à Zürich, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: 2036469, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Fondation les Enfants d'abord, à Lens, CHE-113.465.047, fondation (No. FOSC 36 du 23.02.2015, Publ. 2003977).
Inscription ou modification de personne(s):
Biner Bradley, Catherine, de Zermatt, à Lens, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: à Gingins];
Van Vleck Bradley, Russ, de Zermatt, à Lens, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Gingins];
Van Vleck Bradley, Julia, de Zermatt, à Lens, membre, avec signature collective à deux [précédemment: à Gingins];
Van Vleck Bradley, Alexander, de Zermatt, à Lens, membre, avec signature collective à deux [précédemment: à Gingins].
Numero di pubblicazione: 2001909, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
GLENWOOD SA, précédemment à Gingins, CHE-112.758.096, société anonyme (No. FOSC 251 du 27.12.2012).
Statuts originaires:
06.02.2006.
Modification des statuts:
14.01.2015.
Nouveau siège:
Lens.
Nouvelle adresse:
Chemin du Royer 25, 1978 Lens.
Inscription ou modification de personne(s):
Biner Bradley, Catherine, de Zermatt, à Lens, administratrice et secrétaire, avec signature individuelle [précédemment: à Gingins, présidente avec signature individuelle];
Bradley, Russ, de Zermatt, à Lens, président, avec signature individuelle [précédemment: Van Vleck Bradley, Russ, à Gingins, administrateur et secrétaire avec signature individuelle].