Informazioni su Michiel Johan van Mourik
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Michiel Johan van Mourik
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 4037945, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Charon Finance GmbH, in Stansstad, CHE-372.916.721, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2017, Publ. 3598927).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Mourik, Michiel Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3992505, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Verder AG, in Stansstad, CHE-115.555.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2017, Publ. 3620669).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Mourik, Michiel Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Portmann, Pius, von Schüpfheim und Hochdorf, in Fahrwangen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 3567277, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Verder AG, bisher in Basel, CHE-115.555.750, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2015, Publ. 2429589).
Statutenänderung:
30.05.2017.
Sitz neu:
Stansstad.
Domizil neu:
c/o Gewerbe-Treuhand AG, Achereggstrasse 10, 6362 Stansstad.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Fabrikation von und den Handel mit Geräten und Anlageelementen für die chemisch-pharmazeutische, die Lebensmittel- und andere Industrien, die Planung und Ausführung von verfahrenstechnischen Anlagen sowie die Herstellung und den Vertrieb von Pumpen und technischen Geräten. Weiter bezweckt die Gesellschaft die Gründung, Finanzierung, Verwaltung und Führung von Unternehmen aller Art. Die Gesellschaft kann Kredite aufnehmen, um im Allgemeinen gegenüber Gruppengesellschaften Finanzierungen zu tätigen oder Garantien jeglicher Art (einschliesslich Bürgschaften) einzugehen. Die Gesellschaft bezweckt überdies den Erwerb sowie die Veräusserung, Verwaltung, Nutzung, Entwicklung und Vermarktung von Grundstücken im In- und Ausland, Wertpapieren und anderen Vermögenswerten einschliesslich Immaterialgüterrechten aller Art. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen administrativer, technischer, finanzieller und kommerzieller Art sowie Managementdienstleistungen für Unternehmen aller Art erbringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoorneman, Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Breukelen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Verder, Andries Jan Maria, niederländischer Staatsangehöriger, in Brasschaat (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wiersma, Femke, niederländische Staatsangehörige, in Driebergen-Rijsenburg (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Mourik, Michiel Johan, niederländischer Staatsangehöriger, in Hilversum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.