Informazioni su Andreas Ulrich
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Ulrich
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1113023, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Independent Music Verband - Inmuve, in Schlieren, CH-290.6.015.936-9, Verein (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, Publ. 6644716).
Statutenänderung:
31.05.2013.
Sitz neu:
Regensdorf.
Domizil neu:
Schulstrasse 181, 8105 Regensdorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Andreas, von Küssnacht SZ, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Daniel Marcel, von Horgen, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6644716, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Independent Music Verband - Inmuve, bisher in Schaffhausen, CH-290.6.015.936-9, Verein (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2007, S. 11, Publ. 4139032).
Statutenänderung:
18.01.2012.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Kampstrasse 13, 8952 Schlieren.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen der gesamten Unterhaltungsbranche, insbesondere von Musikern, Musikproduzenten, DJs, Veranstaltern und Klubbesitzern sowie die Unterstützung seiner Mitglieder in der Wahrnehmung ihrer kulturellen Aufgaben und ihrer sonstigen gemeinsamen Belange. Der Verein vertritt die branchen- und betriebsbezogenen Interessen seiner Mitglieder in der Öffentlichkeit sowie gegenüber der Legislative, Behörden und anderen Verbänden. Der Verein unterstützt seine Mitglieder im Rahmen seines Aufgabenbereiches in ihrem Geschäftsbetrieb mit Rat und Hilfe und fortlaufenden Informationen über die Marktentwicklung.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge und Zuwendungen aller Art. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge.].[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ott, Rahel P., von Affoltern am Albis, in Schaffhausen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Unterschrift zu zweien;
Frighich, Samir, von Richterswil, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Daniel Marcel, von Horgen, in Schlieren, Präsident des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Ott, Daniel M., in Schaffhausen, Präsident des Vorstandes mit Unterschrift zu zweien];
Ulrich, Andreas, von Küssnacht SZ, in Schlieren, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6266170, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Wohngenossenschaft Sunnefäld, in Aesch BL, CH-280.5.910.429-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2010, S. 6, Publ. 5829884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ulrich, Andreas, von Küssnacht SZ, in Aesch BL, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Blatter-Starkermann, Heinz, von Ringgenberg BE, in Zofingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier, Sekreträr oder Aktuar.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strasser, Hans-Jürg, von Wangen an der Aare, in Aesch BL, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier, Sekreträr oder Aktuar [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier, Sekreträr oder Aktuar];
Weissenberger, Daniel, von Basel, in Aesch BL, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Büttler, Sacha, von Basel, in Aesch BL, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].