Indirizzo
c/o Franz Vogel
Untere Kirchgasse 27
4147 Aesch BL
Informazioni su Wohngenossenschaft Sunnefäld
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Wohngenossenschaft Sunnefäld
- Wohngenossenschaft Sunnefäld ha sede a Aesch BL ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’Organizzazione Wohngenossenschaft Sunnefäld fondata il 10.02.1986 è composta da 5 persone.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 21.10.2022.
- L’Organizzazione Wohngenossenschaft Sunnefäld è iscritta con l’IDI CHE-100.489.682.
Dirigenza (5)
i più recenti membri dell'amministrazione
Carla Vogel-Sforzini,
Franz Vogel,
Daniel Alonso,
Marc Balmer,
Sacha Büttler
i più recenti aventi diritto di firma
Carla Vogel-Sforzini,
Franz Vogel,
Daniel Alonso,
Marc Balmer,
Sacha Büttler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.02.1986
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Aesch (BL)
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.5.910.429-7
IDI/IVA
CHE-100.489.682
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Bereitstellung von preisgünstigem Wohnraum für die Mitglieder unter Ausschluss jeder spekulativen Absicht. Zu diesem Zweck erwirbt die Genossenschaft Grundstücke und erstellt, vermietet und verkauft preisgünstige Wohnungen und Einfamilienhäuser, weitgehend auf der Basis von Selbstkosten. Sie kann sich an Organisationen mit gleichartigen Zielsetzungen anschliessen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG | Liestal | 28.09.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Wohngenossenschaft Sunnefäld
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005588402, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Wohngenossenschaft Sunnefäld, in Aesch (BL), CHE-100.489.682, Genossenschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weissenberger, Anja, von Basel, in Aesch BL, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel-Sforzini, Carla, von Basel, in Aesch (BL), Mitglied der Verwaltung, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1004911767, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Wohngenossenschaft Sunnefäld, in Aesch (BL), CHE-100.489.682, Genossenschaft (SHAB Nr. 157 vom 17.08.2015, S.0, Publ. 2324345).
Domizil neu:
c/o Franz Vogel, Untere Kirchgasse 27, 4147 Aesch BL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strasser, Hans-Jürg, von Wangen an der Aare, in Aesch BL, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier, Sekreträr oder Aktuar;
Miller, Oscar, von Biberist, in Aesch BL, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Franz, von Aesch (BL), in Aesch (BL), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Alonso, Daniel, von Alchenstorf, in Aesch (BL), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Balmer, Marc, von Mühleberg, in Aesch (BL), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: 2324345, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Wohngenossenschaft Sunnefäld, in Aesch BL, CHE-100.489.682, Genossenschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2013, Publ. 7096274).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschlimann, Urs, von Burgdorf, in Aesch BL, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Weissenberger, Daniel, von Basel, in Aesch BL, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weissenberger, Anja, von Basel, in Aesch BL, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Vogel, Franz, von Aesch BL, in Aesch BL, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG (CHE-113.952.407), in Liestal, Revisionsstelle [bisher: Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG (CH-280.3.011.255-3)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.