Informazioni su Martin Uebelhart
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Uebelhart
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Uebelhart
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005679638, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
BEP Baugenossenschaft des eidgenössischen Personals, in Zürich, CHE-101.120.469, Genossenschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2022, Publ. 1005577824).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Renato, von Herrliberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiger, René, von Zürich, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uebelhart, Martin, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Küttigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005441109, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Orte zum Leben, in Lenzburg, CHE-106.021.691, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 11.03.2022, Publ. 1005425358).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Uebelhart, Martin, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Küttigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Suhr];
Leuzinger, Martin Patrick, von Glarus, in Wohlenschwil, Geschäftsleiter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005124068, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Stiftung Orte zum Leben, in Lenzburg, CHE-106.021.691, Stiftung (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004968078).
Urkundenänderung:
10.12.2020.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die soziale und arbeitsmässige Eingliederung und die Bereitstellung von Wohnmöglichkeiten und Angeboten für die Freizeitgestaltung für Menschen mit Behinderungen, erstellt und führt zu diesem Zweck Arbeits- und Wohnmöglichkeiten und bietet Freizeitaktivitäten an;
kann Liegenschaften erwerben, veräussern, belehnen, mieten und vermieten, sie kann überdies mit anderen Organisationen und Firmen Kooperationen eingehen, Organisationen und Firmen gründen, sich an solchen beteiligen oder sie erwerben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sutter-Suter, Sabine, von Schwyz, in Lenzburg, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walti, Jürg, von Dürrenäsch, in Oberentfelden, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fink, Brigitte, von Staufen und Schlatt TG, in Staufen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hotz, Katharina, von Basadingen-Schlattingen, in Aarau, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Briel, Doris, von Zürich und Basel, in Küttigen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gassmann, David, von Oberglatt, in Möriken-Wildegg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guldimann, Markus, von Horriwil, in Tägerig, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Andreas, von Lenzburg, in Lenzburg, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Huckele-Rigoni, Petra, von Oberentfelden, in Oberentfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Uebelhart, Martin, von Welschenrohr-Gänsbrunnen, in Suhr, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vetter, Meinrad-Ignatius, von Zofingen, in Riniken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wildberger, Sonja, von Neunkirch, in Meisterschwanden, mit Kollektivprokura zu zweien.