Informazioni su Georg Twerenbold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Georg Twerenbold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005257340, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Freshbox Switzerland GmbH, in Zürich, CHE-114.334.324, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2019, Publ. 1004677502).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Twerenbold-Rindlisbacher, Priska, von Hünenberg, in Wettswil am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Twerenbold, Georg, von Hünenberg, in Laax, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: in Wettswil am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1005157611, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
sm service management GmbH, bisher in Zürich, CHE-109.088.243, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2011, Publ. 6041826).
Statutenänderung:
31.03.2021.
Firma neu:
Stier & Löwe GmbH.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
Knonauerstrasse 52B, 6330 Cham.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Twerenbold, Georg, von Hünenberg, in Laax, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Wettswil am Albis].
Numero di pubblicazione: 3746505, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
KIS-COM AG, in Zürich, CHE-338.972.025, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2016, Publ. 3055949).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Twerenbold, Georg, von Hünenberg, in Eggenwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krumes, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].