Informazioni su Daniel Tschan
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Daniel Tschan
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Tschan
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005184137, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kältetechnik AG Zollikofen, in Zollikofen, CHE-336.443.543, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730232).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Stephan, von Röthenbach im Emmental, in Twann (Twann-Tüscherz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dürig, Stefan, von Zuzwil (BE), in Ortschwaben (Meikirch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Ehling, Cornelia, von Trub, in Studen BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Häring, Raphael, von Bösingen, in Bösingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Christen , René, von Biel/Bienne, in Lengnau BE, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fäh, Marcel, von Benken (SG), in Subingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thieme, Simone, von Eriz, in Münchenbuchsee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschan, Daniel, von Sigriswil, in Steffisburg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005180546, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BURNA Holding AG, in Zollikofen, CHE-116.187.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2018, Publ. 4190013).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, René, von Biel/Bienne, in Lengnau bei Biel (Lengnau BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thieme, Simone, von Eriz, in Münchenbuchsee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschan, Daniel, von Sigriswil, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schindler, Stephan, von Röthenbach im Emmental, in Twann (Twann-Tüscherz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1915427, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Personalfürsorgestiftung der Kältetechnik AG Zollikofen, in Zollikofen, CHE-109.774.901, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2014, Publ. 1746113).
Name neu:
Personalfürsorgestiftung der Kältetechnik AG Zollikofen in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufsicht (BBSA) vom 10.11.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Althaus, Markus, von Lauperswil, in Liebefeld (Köniz), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lauperswil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Donatsch, Alexandra, von Malans, in Zollikofen, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Donatsch, Jürg, von Malans, in Zollikofen, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hawkes, Andreas, von Wagenhausen, in Thun, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Saxer, Steven, von Hägglingen, in Walperswil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tschan, Daniel, von Sigriswil, in Steffisburg, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].