Informazioni su Christian Hermann Trumm
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Hermann Trumm
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 7176478, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
cht consulting gmbh, bisher in Kilchberg ZH, CH-020.4.027.833-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2012, Publ. 6565446).
Statutenänderung:
27.02.2013.
Firma neu:
cht consulting gmbh in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(cht consulting ltd liab co in liquidation) (cht consulting sàrl en liquidation) (cht consulting sagl in liquidazione).
Sitz neu:
Gais.
Domizil neu:
c/o Stahr GmbH, Grüt 2, 9056 Gais. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.02.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krugmann, Beate, deutsche Staatsangehörige, in Hamburg (DE), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kilchberg ZH];
Trumm, Christian Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Liquidator, mit Einzelunterschrift;
Stahr GmbH (CH-300.4.015.537-9), in Gais, Liquidatorin.
Numero di pubblicazione: 6565446, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
cht consulting gmbh, in Kilchberg ZH, CH-020.4.027.833-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 21.04.2011, S. 0, Publ. 6132638).
Statutenänderung:
01.02.2012.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trumm, Christian Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krugmann, Beate, deutsche Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00].
Numero di pubblicazione: 6449744, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Ernst & Young AG, in Basel, CH-270.3.012.140-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2011, S. 0, Publ. 6426542).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fishman, Bernard Felix, von Bex, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasser, Iris, von Rüschegg, in Büren zum Hof, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paucod, Franck, französischer Staatsangehöriger, in Farges (F), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zingg, Christian Otto, von Richterswil, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wernz, Dr. Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Christian, von Entlebuch, in Rotkreuz , mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rinck, Edvard Øivind, niederländischer Staatsangehöriger, in Wollerau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Melton, Thomas Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Meilen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klöti, Daniela Stephanie, von Rothrist, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Uhlmann, Yves, von Walterswil BE, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trumm, Christian Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wassmer-Wittwer, Simone, von Trub und Suhr, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Donoghue, Erin Mary Suzanne, kanadische Staatsangehörige, in Hedingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fleur, Niels Christian, niederländischer Staatsangehöriger, in Genf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Matthias Dietrich, von Lens, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Norsky, Michael, von Zürich, in Büttikon AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Piper, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauleau, Mathieu Guillaume, französischer Staatsangehöriger, in Annecy (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmitt, Britta, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strobl, Michael Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sütterlin, David, deutscher Staatsangehöriger, in Efringen-Kirchen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thonhauser, Julia, österreichische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harwart, Stefan Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Harvart, Stefan Andreas];
Halpren, Lea Alison, kanadischer Staatsangehöriger, in Gingins, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Loewith, Lea Alison, in Genf];
Antorini, Andrea Riccardo, von Pianezzo, in Camignolo, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Minusio];
Colson, Sarah Laurence, französische Staatsangehörige, in Sergy (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Genf].