Informazioni su Christopher Trowbridge
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christopher Trowbridge
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006059389, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Legalink, in Zürich, CHE-100.337.807, Verein (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491097).
Statutenänderung:
12.11.2022. 11.11.2023. Laut Erklärung des Vorstands vom 05.03.2024 unterliegt der Verein nicht der Pflicht zur Eintragung in das Handelsregister und muss keinen Vertreter in der Schweiz haben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bauer, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baysal, Pelin, türkische Staatsangehörige, in Istanbul (TR), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trowbridge, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Danbury / CT (US), Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abraham, Sonia, malaysische Staatsangehörige, in Kuala Lumpur (MY), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Andersson, Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ripoll Gonzalez, Manuel Alejandro, mexikanischer Staatsangehöriger, in Mexiko-Stadt (MX), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004988779, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Legalink, in Zürich, CHE-100.337.807, Verein (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960403).
Statutenänderung:
18.05.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trowbridge, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Danbury / CT (US), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.