Informazioni su Jakob Troller
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jakob Troller
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2179223, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
VTG Troller GmbH, in Gebenstorf, CHE-114.392.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2011, Publ. 6388260).
Statutenänderung:
13.05.2015.
Firma neu:
HausHandWerk GmbH.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich mechanische Werkstatt, Montagen sowie Reparatur- und Unterhaltsarbeiten im Immobilienbereich;
die Gesellschaft kann Immobilien erwerben, umnutzen und verwalten sowie Zweigniederlassungen gründen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].Vinkulierung neu: Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Troller, Jakob, von Kienberg, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rinderknecht, Bruno, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 6388260, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
VTG Troller GmbH, in Gebenstorf, CH-400.4.030.704-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2011, S. 0, Publ. 6105436).
Domizil neu:
Wiesenstrasse 32, 5412 Gebenstorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troller, Jakob, von Kienberg, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Rinderknecht, Bruno, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 6105436, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
VTG Viktor Troller GmbH, in Gebenstorf, CH-400.4.030.704-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2008, S. 1, Publ. 4558512).
Statutenänderung:
24.03.2011.
Firma neu:
VTG Troller GmbH.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im Bereiche der Schlossereiarbeiten und Montagen sowie Reparatur- und Unterhaltsarbeiten im Immobilienbereich;
kann Immobilien erwerben, umnutzen und verwalten sowie Zweigniederlassungen gründen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Troller, Viktor, von Kienberg, in Gebenstorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Troller, Jakob, von Kienberg, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.